Olga_N : http://kortic.borda.ru/?1-19-30-00000019-000-30-0#030
Dirk : http://kortic.borda.ru/?1-19-30-00000019-000-0-0#006
Мордовин Константин Павлович (01.08.1870 - 03.10.1914)
В 1883 году поступил в Морское училище воспитанником. Во время учебы плавал в Балтийском море в 1884-85 годах на пароходо-фрегате “Рюрик”, в 1886 году - на корвете “Боярин”, в 1887 году - на фрегате “Светлана”, в 1888 году - на корвете “Баян” и в 1889 году на корвете - “Скобелев”.
На действительной службе с 19 сентября 1886 года. Произведен в младшие унтер-офицеры в 1887 году, в гардемарины и затем в фельдфебеля - в 1888 году.
В 1889 году окончил училище первым по выпуску, произведен по экзамену в мичманы, занесен на мраморную доску, награжден премией в 330 рублей и зачислен в 8-й флотский экипаж. В 1890 году переведен в 1-й флотский экипаж и в 1891 году - в 13-й экипаж.
В 1890 году плавал на корвете "Витязь" вахтенным офицером по Балтийскому морю.
С декабря 1890 года по август 1892 года плавал на крейсерах "Адмирал Корнилов" и "Владимир Мономах" вахтенным офицером в заграничном плавании, при этом повидал Дальний Восток и познакомился с океанскими плаваниями.
В 1894 году окончил по первому разряду гидрографическое отделение Морской академии.
В ноябре 1894 года назначен на броненосец береговой обороны "Лава" исполняющим должность ревизора.
В 1895 году произведен в лейтенанты.
В 1895 году плавал на эскадренном броненосце "Гангут" в практической эскадре.
В 1896 году - назначен помощником начальника Гидрографической экспедиции для изучения устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря и плавал на парусной барже "Лейтенант Скуратов" и на пароходе "Лейтенант Овцин" под руководством подполковника Корпуса флотских штурманов А.И.Вилькицкого. За проведенные исследования награжден орденом Св.Анны 3 степени.
В 1897 году назначен начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря и в 1897-99 годах плавал на пароходе "Днепр" и на описных баржах № 2 и № 3 в этой должности.
В 1900-1905 годах, проходя службу в Главном гидрографическом управлении, одновременно работал помощником редактора журнала "Морской сборник" и преподавал в Морском кадетском корпусе.
В 1903 году зачислен в штурманские офицеры 1 разряда.
В марте 1906 года зачислен в штабс-капитаны по адмиралтейству с производством в капитаны. Через месяц за отличие по службе произведен в подпол-ковники и вскоре возглавил Редакцию карт Картографической части Главного гидрографического управления или, как ее позже официально именовали, отдел по корректуре и составлению новых карт.
Являлся секретарем картографической комиссии Географического обще-ства и был участником и докладчиком на XI Международном судоходном конгрессе в Санкт-Петербурге в 1908 году.
В 1912 году возглавил геодезическую часть Главного гидрографического управления и был произведен в полковники.
Готовил 1-ю Морскую международную конференцию по безопасности мореплавания (по отделу морских карт), состоявшуюся в Санкт-Петербурге в 1912 году.
В 1913 году зачислен в Корпус геодезистов со званием гидрографа-геодезиста.
Автор многих научных работ, большей частью по гидрографии. Основной труд: "Морская опись" (1911 г.).
Его именем названы 2 мыса и остров в Карском море.
Награды и поощрения:
Золотой жетон с надписью "Владимир Мономах" в память плавания в эс-кадре под флагом наследника-цесаревича в 1890-1891 годах - 1893 год;
Серебрянная медаль в память царствования Александра III - 1896 год;
Орден Св.Анны 3 ст. за гидрографические работы - 1896 год;
Орден Св.Станислава 2 ст. - 1905 год;
Орден Св.Анны 2 ст. - 1910 год.
Был женат первым браком на Белоноговой Марии Владимировне и имел четверых сыновей от этого брака:
Николай - родился 14 июня 1895 года;
Константин - родился 16 января 1897 года;
Александр - родился 4 марта 1899 года;
Юрий - родился 22 января 1901 года.
После развода Мария Владимировна вышла замуж за Сергея Павловича Божерянова родила двух дочерей Киру (1909-1950-е?) и Галину (14.10.1915-14.03.1998).
Вторым браком Константин Павлович был женат на дочери горного инженера девице Надежде Генриховне Вилениус и имел от нее сына Бориса, родившегося 13 июля 1905 года.
3 октября 1914 г. произведен в генерал-майоры Корпуса геодезистов, с увольнением от службы, по болезни, с мундиром и пенсией, и в этот же день скончался в Санкт-Петербурге от кровоизлияния.
Лейтенант К.П. Мордовин, 1901 г.
Родился 1 августа 1870 года в Санкт-Петербурге. В 1883 году поступил в Морское училище воспитанником. Во время учебы плавал в Балтийском море в 1884-85 годах на пароходо-фрегате “Рюрик”, в 1886 году - на корвете “Боярин”, в 1887 году - на фрегате “Светлана”, в 1888 году - на корвете “Баян” и в 1889 году на корвете - “Скобелев”.
На действительной службе с 19 сентября 1886 года. Произведен в младшие унтер-офицеры в 1887 году, в гардемарины и затем в фельдфебеля - в 1888 году.
В 1889 году окончил училище первым по выпуску, произведен по экзамену в мичманы, занесен на мраморную доску, награжден премией в 330 рублей и зачислен в 8-й флотский экипаж. В 1890 году переведен в 1-й флотский экипаж и в 1891 году - в 13-й экипаж.
В 1890 году плавал на корвете "Витязь" вахтенным офицером по Балтийскому морю.
С декабря 1890 года по август 1892 года плавал на крейсерах "Адмирал Корнилов" и "Владимир Мономах" вахтенным офицером в заграничном плавании, при этом повидал Дальний Восток и познакомился с океанскими плаваниями.
В 1894 году окончил по первому разряду гидрографическое отделение Морской академии.
В ноябре 1894 года назначен на броненосец береговой обороны "Лава" исполняющим должность ревизора.
В 1895 году произведен в лейтенанты.
В 1895 году плавал на эскадренном броненосце "Гангут" в практической эскадре.
В 1896 году - назначен помощником начальника Гидрографической экспедиции для изучения устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря и плавал на парусной барже "Лейтенант Скуратов" и на пароходе "Лейтенант Овцин" под руководством подполковника Корпуса флотских штурманов А.И.Вилькицкого. За проведенные исследования награжден орденом Св.Анны 3 степени.
В 1897 году назначен начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря и в 1897-99 годах плавал на пароходе "Днепр" и на описных баржах № 2 и № 3 в этой должности.
В 1900-1905 годах, проходя службу в Главном гидрографическом управлении, одновременно работал помощником редактора журнала "Морской сборник" и преподавал в Морском кадетском корпусе.
В 1903 году зачислен в штурманские офицеры 1 разряда.
В марте 1906 года зачислен в штабс-капитаны по адмиралтейству с производством в капитаны. Через месяц за отличие по службе произведен в подпол-ковники и вскоре возглавил Редакцию карт Картографической части Главного гидрографического управления или, как ее позже официально именовали, отдел по корректуре и составлению новых карт.
Являлся секретарем картографической комиссии Географического обще-ства и был участником и докладчиком на XI Международном судоходном конгрессе в Санкт-Петербурге в 1908 году.
В 1912 году возглавил геодезическую часть Главного гидрографического управления и был произведен в полковники.
Готовил 1-ю Морскую международную конференцию по безопасности мореплавания (по отделу морских карт), состоявшуюся в Санкт-Петербурге в 1912 году.
В 1913 году зачислен в Корпус геодезистов со званием гидрографа-геодезиста.
Автор многих научных работ, большей частью по гидрографии. Основной труд: "Морская опись" (1911 г.).
Его именем названы 2 мыса и остров в Карском море.
Награды и поощрения:
Золотой жетон с надписью "Владимир Мономах" в память плавания в эс-кадре под флагом наследника-цесаревича в 1890-1891 годах - 1893 год;
Серебрянная медаль в память царствования Александра III - 1896 год;
Орден Св.Анны 3 ст. за гидрографические работы - 1896 год;
Орден Св.Станислава 2 ст. - 1905 год;
Орден Св.Анны 2 ст. - 1910 год.
Был женат первым браком на Белоноговой Марии Владимировне и имел четверых сыновей от этого брака:
Николай - родился 14 июня 1895 года;
Константин - родился 16 января 1897 года;
Александр - родился 4 марта 1899 года;
Юрий - родился 22 января 1901 года.
После развода Мария Владимировна вышла замуж за Сергея Павловича Божерянова родила двух дочерей Киру (1909-1950-е?) и Галину (14.10.1915-14.03.1998).
Вторым браком Константин Павлович был женат на дочери горного инженера девице Надежде Генриховне Вилениус и имел от нее сына Бориса, родившегося 13 июля 1905 года.
3 октября 1914 г. произведен в генерал-майоры Корпуса геодезистов, с увольнением от службы, по болезни, с мундиром и пенсией, и в этот же день скончался в Санкт-Петербурге от кровоизлияния.
КОПИЯ
Читал Подполковник Мордовин
ПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Подполковника по Адмиралтейству Константина Павловича Мордовина
Составлен по 1 января 1911 года
I. Чин, имя, отчество и фамилия – Подполковник по Адмиралтейству Константин Павлович МОРДОВИН.
II. Должность по службе – Редактор карт Главного Гидрографического Управления.
III. Ордена и знаки отличия – Кавалер орденов Св.Анны 2 и 3 ст., Св.Станислава 2 ст. и серебреная медаль в Память Царствования ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го.
IV. Когда родился – 1 августа 1870 года.
V. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец – Потомственный дворянин уроженец С.Петербургской губернии.
VI. Какого вероисповедания – Православного.
VII. Где воспитывался – В Морском училище.
VIII. Получаемое по службе содержание – Получает в год:
Жалования . . . . . . . . . . . . . 1200 р.
Столовых . . . . . . . . . . . . . . 1200 р.
Квартирных . . . . . . . . . . . . 600 р.
IX. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного места службы или должности в другую, с объяснением по какому случаю: по воле Начальства, или по собственному желанию, когда отправился и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия, Всемилостивейшие рескрипты, Высочайшие благоволения
16.09.1883 – Поступил в Морское училище воспитанником
19.09.1886 – Считается действительная служба
15.09.1887 – Произведен в младшие унтер-офицеры
13.09.1888 – Произведен в гардемарины
16.09.1888 – Произведен в фельдфебеля
19.09.1889 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по флоту за № 477 произведен по экзамену в Мичманы
23.09.1889 – По окончании курса в училище имя Мордовина написано на мраморную доску золотыми буквами и ему выдана премия Действительного Тайного Советника Менде в 330 руб. Циркуляром Главного Морского Штаба за № 135 зачислен в 8 флотский экипаж
02.05.1890 – Циркуляром Главного Морского Штаба за № 82 переведен в 1-й ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Генерал-Адмирала Константина Николаевича экипаж
02.10.1891 - Циркуляром Главного Морского Штаба за № 155 переведен в 13 флотский экипаж
02.04.1895 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по Морскому ведомству за № 24/107 произведен в Лейтенанты
28.02.1893 – ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ награжден ЕГО ИМПЕРАТОР-СКИМ ВЫСОЧЕСТВОМ НАСЛЕДНИКОМ ЦЕСАРЕВИЧЕМ золотым жетоном с надписью "Владимир Мономах" в память плавания в эскадре под флагом ЕГО ВЫСОЧЕСТВА в 1890-1891 г.
14.10.1894 - Циркуляром Главного Морского Штаба от 11 Октября за № 157 на основании утвержденного Управляющим Морским Министерством постановления Конференции Николаевской Морской Академии, как окончившему курс в этой Академии предоставляются права и преимущества первого разряда по 25 и последующим ст. кн. III Св. Морск. Пост. по продолжению 1892 г.
29.11.1894 – Приказом по сводному отряду флотских экипажей, расположенных в С.Петербурге за № 3299 назначен на броненосец береговой обороны "Лава" исполняющим должность ревизора
22.04.1896 – Приказом по Морскому ведомству за № 64 назначен помощником Начальника Гидрографической экспедиции для изучения устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря
21.03.1896 – Приказом по Морскому ведомству за № 44 ВЫСОЧАЙШЕ пожалована серебряная медаль в память Царствования ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го
06.12.1896 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом за № 108 ВСЕМИЛОСТИВЕЙ-ШЕ пожалован орденом Св.Анны 3 ст. за гидрографические работы
06.04.1897 – Приказом по Морскому ведомству за № 62 отчислен от должности помощника начальника экспедиции для изучения устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря
06.04.1897 – Циркуляром Главного Морского Штаба за № 76 с утверждения Управляющего Морским Министерством назначен начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря
09.10.1898 - Циркуляром Главного Морского Штаба за № 207 прикомандирован к Главному Гидрографическому Управлению на зимнее время
27.03.1900 – Приказом по Морскому ведомству за № 56 назначен Помощником Редактора журнала "Морской сборник"
17.04.1905 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом за № 549 ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован орденом Св.Станислава 2 ст.
20.03.1906 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по флоту зачислен по Адмиралтейству Штабс-Капитаном, с производством в Капитаны со старшинством с 2 апреля 1901 г.
02.04.1906 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по флоту за отличие в службе произведен в подполковники
09.10.1906 – Приказом по Морскому ведомству от 9 Октября за № 453/265 назначен Редактором карт Главного Гидрографического Управления
18.04.1910 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по Морскому ведомству за № 167 ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован орденом Св.Анны 2 ст.
X. БЫТНОСТЬ ВНЕ СЛУЖБЫ
XI. Холост или женат, на ком, имеет ли детей, год, месяц и число рождения детей, какого они и жена вероисповедания – После первого расторгнутого брака женат вторым браком на дочери Горного Инженера девице Надежде Генриховне Вилениус, православного вероисповедания. Имеет сыновей от первого брака: Николая род. 14 Июня 1895 года, Константина род. 16 Января 1897 г., Александра род. 4 Марта 1899 г., Юрия род. 22 Января 1901 г., от второго брака: Бориса род. 13 июля 1905 г.
XII. Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою, недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное – Нет
XIII. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе, когда и за что именно; по судебным приговорам, или в дисциплинарном порядке; не был ли оставлен в подозрении по преступлениям, влекущим такие ограничения; когда, каким судом и за что именно? – Не подвергался
XIV. Бытность в походах и делах против неприятеля, с объяснением, где именно, с какого и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях раны или контузии – Не был
XV. Сколько кампаний служил на море, где, на каком военном судне, под чьею командою, или сам командиром судна или эскадры; особые поручения сверх прямых обязанностей, по Высочайшим повелениям или от начальства
В 1884 г. с 31 мая по 25 августа на пароходо-фрегате "Рюрик" под командою Капитан-Лейтенанта Медведева в плавании по Балтийскому морю.
В 1885 г. с 28 мая по 24 августа на пароходо-фрегате "Рюрик" под командою Капитана 2 ранга Данилова в плавании по Балтийскому морю.
В 1886 г. с 25 мая по 20 августа на корвете "Боярин" под командою Капитана 2 ранга Зеленаго в плавании по Балтийскому морю.
В 1887 г. с 21 мая по 18 августа на фрегате "Светлана" под командою Капитана 1 ранга Дейбнера в плавании по Балтийскому морю.
В 1888 г. с 16 мая по 13 августа на корвете "Боярин" под командою Капитана 2 ранга Кузьмича в плавании по Балтийскому морю.
В 1889 г. с 12 мая по 11 сентября на корвете "Скобелев" под командою Капитана 1 ранга Вилькена в плавании по Балтийскому морю.
В 1890 г. с 16 августа по 13 октября на корвете "Витязь" под командою Капитана 1 ранга Бауэра вахтенным офицером в плавании по Балтийскому морю.
В 1890 г. с 2 декабря по 1 января 1891 г. на крейсере "Адмирал Корнилов" под командою Капитана 1 ранга Алексеева вахтенным офицером в заграничном плавании.
В 1891 г. с 1 января по 22 января на крейсере "Адмирал Корнилов" под командою Капитана 1 ранга Алексеева вахтенным офицером в заграничном плавании.
В 1891 г. с 22 января по 1 января 1892 года в заграничном плавании на крейсере "Владимир Мономах" под командою Капитана 1 ранга Дубасова и Капитана 1 ранга Старка вахтенным офицером.
В 1892 г. с 1 января по 25 августа на том же крейсере под командою Капитана 1 ранга Старка вахтенным офицером в заграничном плавании.
В 1895 г. на эскадренном броненосце "Гангут" с 3 по 5 августа под командою Капитана 1 ранга Тикоцкого в практической эскадре.
В 1896 г. в составе гидрографической экспедиции для исследования устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря, помощником начальника экспедиции на парусной барже "Лейтенант Скуратов" под командою Лейтенанта Баклашина. На пароходе "Лейтенант Овцин" под командою Лейтенанта Иванова.
В 1897 г. с 5 апреля по 2 мая на пароходе "Днепр" под командою Капитана 2 ранга Арнаутова начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря.
В 1897 г. с 2 мая по 4 июня на описной барже № 3 начальником партии той же съемки под командою Штабс-Капитана Пешканского.
В 1897 г. с 5 июня по 6 октября на описной барже № 2 под командою Лейтенанта Де-Ливрона в составе той же съемки начальником партии.
В 1898 г. на описной барже № 2 под командою Лейтенанта Де-Ливрона начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря.
В 1899 г. на пароходе "Днепр" под командой Капитана 2 ранга Баженова начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря.
В 1899 г. с 13 мая по 12 октября на описной барже № 2 под командою Лейтенанта Де-Ливрона начальником партии той же съемки.
В службе сего штаб-офицера не было обстоятельств лишающих права на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к оному.
Подписали:
Помощник начальника
Генерал-Майор Дриженко и
За делопроизводителя Штабс-Капитан Чоповский
Читал Подполковник Мордовин
ПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Подполковника по Адмиралтейству Константина Павловича Мордовина
Составлен по 1 января 1911 года
I. Чин, имя, отчество и фамилия – Подполковник по Адмиралтейству Константин Павлович МОРДОВИН.
II. Должность по службе – Редактор карт Главного Гидрографического Управления.
III. Ордена и знаки отличия – Кавалер орденов Св.Анны 2 и 3 ст., Св.Станислава 2 ст. и серебреная медаль в Память Царствования ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го.
IV. Когда родился – 1 августа 1870 года.
V. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец – Потомственный дворянин уроженец С.Петербургской губернии.
VI. Какого вероисповедания – Православного.
VII. Где воспитывался – В Морском училище.
VIII. Получаемое по службе содержание – Получает в год:
Жалования . . . . . . . . . . . . . 1200 р.
Столовых . . . . . . . . . . . . . . 1200 р.
Квартирных . . . . . . . . . . . . 600 р.
IX. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного места службы или должности в другую, с объяснением по какому случаю: по воле Начальства, или по собственному желанию, когда отправился и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия, Всемилостивейшие рескрипты, Высочайшие благоволения
16.09.1883 – Поступил в Морское училище воспитанником
19.09.1886 – Считается действительная служба
15.09.1887 – Произведен в младшие унтер-офицеры
13.09.1888 – Произведен в гардемарины
16.09.1888 – Произведен в фельдфебеля
19.09.1889 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по флоту за № 477 произведен по экзамену в Мичманы
23.09.1889 – По окончании курса в училище имя Мордовина написано на мраморную доску золотыми буквами и ему выдана премия Действительного Тайного Советника Менде в 330 руб. Циркуляром Главного Морского Штаба за № 135 зачислен в 8 флотский экипаж
02.05.1890 – Циркуляром Главного Морского Штаба за № 82 переведен в 1-й ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Генерал-Адмирала Константина Николаевича экипаж
02.10.1891 - Циркуляром Главного Морского Штаба за № 155 переведен в 13 флотский экипаж
02.04.1895 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по Морскому ведомству за № 24/107 произведен в Лейтенанты
28.02.1893 – ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ награжден ЕГО ИМПЕРАТОР-СКИМ ВЫСОЧЕСТВОМ НАСЛЕДНИКОМ ЦЕСАРЕВИЧЕМ золотым жетоном с надписью "Владимир Мономах" в память плавания в эскадре под флагом ЕГО ВЫСОЧЕСТВА в 1890-1891 г.
14.10.1894 - Циркуляром Главного Морского Штаба от 11 Октября за № 157 на основании утвержденного Управляющим Морским Министерством постановления Конференции Николаевской Морской Академии, как окончившему курс в этой Академии предоставляются права и преимущества первого разряда по 25 и последующим ст. кн. III Св. Морск. Пост. по продолжению 1892 г.
29.11.1894 – Приказом по сводному отряду флотских экипажей, расположенных в С.Петербурге за № 3299 назначен на броненосец береговой обороны "Лава" исполняющим должность ревизора
22.04.1896 – Приказом по Морскому ведомству за № 64 назначен помощником Начальника Гидрографической экспедиции для изучения устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря
21.03.1896 – Приказом по Морскому ведомству за № 44 ВЫСОЧАЙШЕ пожалована серебряная медаль в память Царствования ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го
06.12.1896 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом за № 108 ВСЕМИЛОСТИВЕЙ-ШЕ пожалован орденом Св.Анны 3 ст. за гидрографические работы
06.04.1897 – Приказом по Морскому ведомству за № 62 отчислен от должности помощника начальника экспедиции для изучения устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря
06.04.1897 – Циркуляром Главного Морского Штаба за № 76 с утверждения Управляющего Морским Министерством назначен начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря
09.10.1898 - Циркуляром Главного Морского Штаба за № 207 прикомандирован к Главному Гидрографическому Управлению на зимнее время
27.03.1900 – Приказом по Морскому ведомству за № 56 назначен Помощником Редактора журнала "Морской сборник"
17.04.1905 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом за № 549 ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован орденом Св.Станислава 2 ст.
20.03.1906 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по флоту зачислен по Адмиралтейству Штабс-Капитаном, с производством в Капитаны со старшинством с 2 апреля 1901 г.
02.04.1906 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по флоту за отличие в службе произведен в подполковники
09.10.1906 – Приказом по Морскому ведомству от 9 Октября за № 453/265 назначен Редактором карт Главного Гидрографического Управления
18.04.1910 – ВЫСОЧАЙШИМ приказом по Морскому ведомству за № 167 ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован орденом Св.Анны 2 ст.
X. БЫТНОСТЬ ВНЕ СЛУЖБЫ
XI. Холост или женат, на ком, имеет ли детей, год, месяц и число рождения детей, какого они и жена вероисповедания – После первого расторгнутого брака женат вторым браком на дочери Горного Инженера девице Надежде Генриховне Вилениус, православного вероисповедания. Имеет сыновей от первого брака: Николая род. 14 Июня 1895 года, Константина род. 16 Января 1897 г., Александра род. 4 Марта 1899 г., Юрия род. 22 Января 1901 г., от второго брака: Бориса род. 13 июля 1905 г.
XII. Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою, недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное – Нет
XIII. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе, когда и за что именно; по судебным приговорам, или в дисциплинарном порядке; не был ли оставлен в подозрении по преступлениям, влекущим такие ограничения; когда, каким судом и за что именно? – Не подвергался
XIV. Бытность в походах и делах против неприятеля, с объяснением, где именно, с какого и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях раны или контузии – Не был
XV. Сколько кампаний служил на море, где, на каком военном судне, под чьею командою, или сам командиром судна или эскадры; особые поручения сверх прямых обязанностей, по Высочайшим повелениям или от начальства
В 1884 г. с 31 мая по 25 августа на пароходо-фрегате "Рюрик" под командою Капитан-Лейтенанта Медведева в плавании по Балтийскому морю.
В 1885 г. с 28 мая по 24 августа на пароходо-фрегате "Рюрик" под командою Капитана 2 ранга Данилова в плавании по Балтийскому морю.
В 1886 г. с 25 мая по 20 августа на корвете "Боярин" под командою Капитана 2 ранга Зеленаго в плавании по Балтийскому морю.
В 1887 г. с 21 мая по 18 августа на фрегате "Светлана" под командою Капитана 1 ранга Дейбнера в плавании по Балтийскому морю.
В 1888 г. с 16 мая по 13 августа на корвете "Боярин" под командою Капитана 2 ранга Кузьмича в плавании по Балтийскому морю.
В 1889 г. с 12 мая по 11 сентября на корвете "Скобелев" под командою Капитана 1 ранга Вилькена в плавании по Балтийскому морю.
В 1890 г. с 16 августа по 13 октября на корвете "Витязь" под командою Капитана 1 ранга Бауэра вахтенным офицером в плавании по Балтийскому морю.
В 1890 г. с 2 декабря по 1 января 1891 г. на крейсере "Адмирал Корнилов" под командою Капитана 1 ранга Алексеева вахтенным офицером в заграничном плавании.
В 1891 г. с 1 января по 22 января на крейсере "Адмирал Корнилов" под командою Капитана 1 ранга Алексеева вахтенным офицером в заграничном плавании.
В 1891 г. с 22 января по 1 января 1892 года в заграничном плавании на крейсере "Владимир Мономах" под командою Капитана 1 ранга Дубасова и Капитана 1 ранга Старка вахтенным офицером.
В 1892 г. с 1 января по 25 августа на том же крейсере под командою Капитана 1 ранга Старка вахтенным офицером в заграничном плавании.
В 1895 г. на эскадренном броненосце "Гангут" с 3 по 5 августа под командою Капитана 1 ранга Тикоцкого в практической эскадре.
В 1896 г. в составе гидрографической экспедиции для исследования устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря, помощником начальника экспедиции на парусной барже "Лейтенант Скуратов" под командою Лейтенанта Баклашина. На пароходе "Лейтенант Овцин" под командою Лейтенанта Иванова.
В 1897 г. с 5 апреля по 2 мая на пароходе "Днепр" под командою Капитана 2 ранга Арнаутова начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря.
В 1897 г. с 2 мая по 4 июня на описной барже № 3 начальником партии той же съемки под командою Штабс-Капитана Пешканского.
В 1897 г. с 5 июня по 6 октября на описной барже № 2 под командою Лейтенанта Де-Ливрона в составе той же съемки начальником партии.
В 1898 г. на описной барже № 2 под командою Лейтенанта Де-Ливрона начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря.
В 1899 г. на пароходе "Днепр" под командой Капитана 2 ранга Баженова начальником партии Отдельной съемки Балтийского моря.
В 1899 г. с 13 мая по 12 октября на описной барже № 2 под командою Лейтенанта Де-Ливрона начальником партии той же съемки.
В службе сего штаб-офицера не было обстоятельств лишающих права на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к оному.
Подписали:
Помощник начальника
Генерал-Майор Дриженко и
За делопроизводителя Штабс-Капитан Чоповский